Gobierno de la República Popular de Bangladesh
Oficina de Agricultura de Upazila
Fulpur, Mymensingh
La tenencia de los oficiales agrícolas upazila
No. El nombre es el nombre funcional
1 Krishibid Md. Abdul Halim 13/9/1983 - 18/6/1986
2 Krishibad AKM Farhad Hossain 19/6/1986 - 11/08/1986
3 Agitista Mohammad Ali 09/11/1986 - 03/01/1990
4 Krishid Syed Shamsul Alam (en funciones) 01/04/1990 - 19/02/1990
5 Krishibad Md Altaf Hossain 20/02/1990 - 20/5/1991
6 Krishid Md. Shahjahan Ali Chowdhury 05/04/1991 - 09/10/1994
7 Krishid Md. Mozammel Haque 10/09/1994 - 01/03/1999
8 Krishibid Md. Rezaul Islam Chowdhury (en funciones) 01/04/1999 - 01/06/1999
9 Krishidas Samir Kumar Sarkar 07/01/1999 - 13/9/2000
10 agrónomo ABM Shahidulasah 13/9/2000 - 30/11/2003
11 Krishibad Md Abul Hashim 01/12/2003 - 30/5/2005
12 Krishid Md. Abdul Hai 30/5/2005 - 11/11/2007
13 Krishid Kafil Uddin Ahmed (en funciones) 12/11/2007 - 17/11/2007
14 Krishidist Mohit Kumar Dey 18/11/2007 - 15/7/2008
15 Krishibad Md Mahbubul Alam 15/7/2008 - 29/8/2010
16 agricultor Mohammad Omar Faruq (en funciones) 30/8/2010 - 08/9/2010
17 El agricultor Md. Mufidul Islam 09/9/2010 - 12/07/2013
18 El agricultor Md Masudur Rahman (en funciones) 12/08/2013 - 19/12/2013
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS